ASESIO GUIXE MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de ASESIO GUIXE MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ASESIO GUIXE MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AINODE SL | Secretario No Consejero | 25/08/2023 | |
AQUALAND ALMERIA SA | Presidente | 18/01/2021 | |
AQUALAND ALMERIA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 18/01/2021 | |
AQUALAND ALMERIA SA | Consejero | 18/01/2021 | |
AQUALAND SA | Vicepresidente | 18/01/2021 | |
AQUALAND SA | Consejero Delegado Mancomunado | 18/01/2021 | |
AQUALAND SA | Consejero | 18/01/2021 | |
MAR DE RATAM SL | Socio Unico | 10/12/2020 | |
MAR DE RATAM SL | Administrador Unico | 10/12/2020 | |
CANTIL BLANCO SL | Administrador Unico | 27/06/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ASESIO GUIXE MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASESIO GUIXE MARIA DEL MAR
Empresa: AINODE SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Asesio Guixe Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45668 , F 110, S 8, H M 802970, I/A 1 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-28
Empresa: AQUALAND SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Asesio Guixe Maria Del Mar
- Asesio Guixe Maria Del Pilar
- Cuberta Almagro Jose Luis
- Guerrero Rodriguez Arturo Jose
- Marques Galvez Jose Antonio
Consejero
- Asesio Guixe Maria Del Mar
- Asesio Guixe Maria Del Pilar
- Cuberta Almagro Jose Luis
- Guerrero Rodriguez Arturo Jose
- Marques Galvez Jose Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Asesio Guixe Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877, L 1790, F 48, S 8, H MA 9527, I/A 17 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: AQUALAND SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Asesio Guixe Maria Del Mar
- Asesio Guixe Maria Del Pilar
- Cuberta Almagro Jose Luis
- Guerrero Rodriguez Arturo Jose
- Marques Galvez Jose Antonio
Consejero
- Asesio Guixe Maria Del Mar
- Asesio Guixe Maria Del Pilar
- Cuberta Almagro Jose Luis
- Guerrero Rodriguez Arturo Jose
- Marques Galvez Jose Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Asesio Guixe Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877, L 1790, F 48, S 8, H MA 9527, I/A 17 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: AQUALAND ALMERIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Asesio Guixe Maria Del Mar
- Calvo Olmos Isabel
- Cuberta Almagro Jose Luis
- Guerrero Rodriguez Jesus Angel
- Marques Galvez Maria
Consejero
- Asesio Guixe Maria Del Mar
- Calvo Olmos Isabel
- Cuberta Almagro Jose Luis
- Guerrero Rodriguez Jesus Angel
- Marques Galvez Maria
Presidente
- Asesio Guixe Maria Del Mar
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5435, L 4342, F 65, S 8, H MA 30229, I/A 19 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: AQUALAND ALMERIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Asesio Guixe Maria Del Mar
- Calvo Olmos Isabel
- Cuberta Almagro Jose Luis
- Guerrero Rodriguez Jesus Angel
- Marques Galvez Maria
Consejero
- Asesio Guixe Maria Del Mar
- Calvo Olmos Isabel
- Cuberta Almagro Jose Luis
- Guerrero Rodriguez Jesus Angel
- Marques Galvez Maria
Presidente
- Asesio Guixe Maria Del Mar
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5435, L 4342, F 65, S 8, H MA 30229, I/A 19 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: MAR DE RATAM SL
Administrador Unico
- Asesio Guixe Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5990, L 4897, F 117, S 8, H MA158290, I/A 1 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-29
Empresa: MAR DE RATAM SL
Socio Único
- Asesio Guixe Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5990, L 4897, F 117, S 8, H MA158290, I/A 1 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-29
Empresa: CANTIL BLANCO SL
Administrador Unico
- Asesio Guixe Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5852, L 4759, F 173, S 8, H MA151504, I/A 1 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-29
Empresa: CANTIL BLANCO SL
Socio Único
- Asesio Guixe Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5852, L 4759, F 173, S 8, H MA151504, I/A 1 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-29
Empresa: AQUALAND ALMERIA SA
Apoderado
- Asesio Guixe Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5435, L 4342, F 62, S 8, H MA 30229, I/A 15 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-29
VER MAS ACTOS
Información de ASESIO GUIXE MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de ASESIO GUIXE MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASESIO GUIXE MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos