ASENSIO SUAREZ BRUNO
Informe ejecutivo de ASENSIO SUAREZ BRUNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ASENSIO SUAREZ BRUNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMANERSA SL | Administrador Solidario | 09/05/2019 |
VINCULACIONES DE ASENSIO SUAREZ BRUNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASENSIO SUAREZ BRUNO
Empresa: IMANERSA SL
Administrador Solidario
- Asensio Suarez Bruno
- Huerta Garcia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39052 , F 141, S 8, H M 693818, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: PROVEPAR ENERGY SL
Liquidador
- Asensio Suarez Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31988 , F 191, S 8, H M 575632, I/A 2 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Empresa: PROVEPAR ENERGY SL
Administrador Unico
- Asensio Suarez Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31988 , F 191, S 8, H M 575632, I/A 2 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Empresa: PROVEPAR ENERGY SL
Administrador Unico
- Asensio Suarez Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31988 , F 190, S 8, H M 575632, I/A 1 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28
Empresa: PROVEPAR GESTION 2006 SL
Administrador Unico
- Asensio Suarez Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27040 , F 74, S 8, H M 487249, I/A 2 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-28
Información de ASENSIO SUAREZ BRUNO
Mostramos los datos de ASENSIO SUAREZ BRUNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASENSIO SUAREZ BRUNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos