ASENSI DIAZ JORGE
Informe ejecutivo de ASENSI DIAZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ASENSI DIAZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOXBUSINESS NUEVA EUROPA SL | Administrador Unico | 28/06/2016 |
VINCULACIONES DE ASENSI DIAZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASENSI DIAZ JORGE
Empresa: ACEITES CONSERVAS Y OTROS SL
Administrador Unico
- Asensi Diaz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8483, L 5773, F 34, S 8, H V 114991, I/A 5 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-46
Empresa: BOXBUSINESS NUEVA EUROPA SL
Administrador Unico
- Asensi Diaz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33482 , F 45, S 8, H M 602721, I/A 4 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Empresa: VITALINNA ESPAÑOLA 21 SA
Administrador Unico
- Asensi Diaz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 175, S 8, H A 98631, I/A 5 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-03
Empresa: VITALINNA ESPAÑOLA 21 SA
Administrador Unico
- Asensi Diaz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 174, S 8, H A 98631, I/A 4 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-03
Empresa: ACEITES CONSERVAS Y OTROS SL
Administrador Unico
- Asensi Diaz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8483, L 5773, F 34, S 8, H V 114991, I/A 4 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-46
Información de ASENSI DIAZ JORGE
Mostramos los datos de ASENSI DIAZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASENSI DIAZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos