ASENCIO MARTINEZ ASCENSIO
Informe ejecutivo de ASENCIO MARTINEZ ASCENSIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ASENCIO MARTINEZ ASCENSIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPACION DE COMPRAS PARA LA INDUSTRIA COMPRAS58 SL | Administrador Solidario | 24/10/2023 | |
COOPERATIVA ELECTRICA BENEFICA SAN FRANCISCO DE ASIS SCOOP VALENCIANA | Mie.Cons.Rec | 27/02/2012 | 29/01/2020 |
ASCENSIO Y ASOCIADOS CONSULTORES SL | Liquidador Unico | 17/11/2016 | 17/11/2016 |
ASCENSIO Y ASOCIADOS CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 17/11/2016 | |
LA UNION ELECTRO INDUSTRIAL SL | Consejero | 22/07/2011 | 28/12/2015 |
COGENERACION CREVILLENTINA AIE | Consejero | 22/07/2011 | 28/12/2015 |
COVAERSA ENERGIAS SA | Consejero | 22/07/2011 | 23/12/2015 |
VINCULACIONES DE ASENCIO MARTINEZ ASCENSIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASENCIO MARTINEZ ASCENSIO
Administrador Solidario
- Asencio Martinez Ascensio
- Perez Pomares Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8471, L 5761, F 81, S 8, H V 114573, I/A 4 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-46
Mie.Cons.Rec
- Asencio Martinez Ascensio
- Candela Perez Antonio
- Galiano Devesa Joaquin Antonio
- Mas Congost Cayetano
Sec.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4273 , F 126, S 8, H A 129019, I/A 16 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-03
Empresa: ASCENSIO Y ASOCIADOS CONSULTORES SL
Liquidador Unico
- Asencio Martinez Ascensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7674, L 4973, F 92, S 8, H V 94058, I/A 2 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-46
Empresa: ASCENSIO Y ASOCIADOS CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Asencio Martinez Ascensio
- Perez Pomares Maria De Los Angeles
Liquidador Unico
- Asencio Martinez Ascensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7674, L 4973, F 92, S 8, H V 94058, I/A 2 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-46
Empresa: LA UNION ELECTRO INDUSTRIAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Asencio Martinez Ascensio
- Candela Perez Antonio
- Galiano Devesa Joaquin Antonio
- Mas Congost Cayetano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 153, S 8, H A 49126, I/A 16 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-03
Empresa: COGENERACION CREVILLENTINA AIE
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Asencio Martinez Ascensio
- Candela Perez Antonio
- Galiano Devesa Joaquin Antonio
- Mas Congost Cayetano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 123, S 8, H A 43243, I/A 11 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-03
Empresa: COVAERSA ENERGIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Asencio Martinez Ascensio
- Candela Perez Antonio
- Galiano Devesa Joaquin Antonio
- Mas Congost Cayetano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 80, S 8, H A 65270, I/A 20 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-03
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Tesorero Consejo Rector
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3589 , F 41, S 8, H A 129019, I/A 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-03
Empresa: COGENERACION CREVILLENTINA AIE
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025 , F 66, S 8, H A 43243, I/A 5 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-03
Empresa: LA UNION ELECTRO INDUSTRIAL SL
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2144 , F 200, S 8, H A 49126, I/A 6 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-03
VER MAS ACTOS
Información de ASENCIO MARTINEZ ASCENSIO
Mostramos los datos de ASENCIO MARTINEZ ASCENSIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASENCIO MARTINEZ ASCENSIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos