ASCENSION MARIA GARCIA HERNANDEZ
Informe ejecutivo de ASCENSION MARIA GARCIA HERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ASCENSION MARIA GARCIA HERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALVANIZADOS DEL SURESTE SA | Apoderado Mancomunado | 24/05/2019 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA HORNERA SA | Administrador Solidario | 07/08/2018 | |
COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA SA | Administrador Unico | 16/04/2018 | |
COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA SA | Apoderado | 11/07/2013 | |
COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA SA | Administrador Unico | 17/07/2009 |
VINCULACIONES DE ASCENSION MARIA GARCIA HERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASCENSION MARIA GARCIA HERNANDEZ
Empresa: COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA SA
Administrador Unico
- Ascension Maria Garcia Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 1945, I/A 20 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-30
Administrador Unico
- Ascension Maria Garcia Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 1, S 8, H MU 1943, I/A 12 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-30
Empresa: COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA SA
Administrador Unico
- Ascension Maria Garcia Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 115, S 8, H MU 4855, I/A 42 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-30
Administrador Unico
- Ascension Maria Garcia Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 1, S 8, H MU 1943, I/A 11 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-30
Empresa: COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA SA
Administrador Unico
- Ascension Maria Garcia Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 160, S 8, H MU 1945, I/A 14 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-30
Empresa: GALVANIZADOS DEL SURESTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ascension Maria Garcia Hernandez
- Natalia Garcia Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 319 , F 183, S 8, H MU 6194, I/A 21 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-30
Administrador Solidario
- Ascension Maria Garcia Hernandez
- Pedro Andres Rex Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 107, S 8, H MU 2192, I/A 22 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-30
Empresa: COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA SA
Administrador Unico
- Ascension Maria Garcia Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 115, S 8, H MU 4855, I/A 37 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-30
Empresa: COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA SA
Administrador Unico
- Ascension Maria Garcia Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 160, S 8, H MU 1945, I/A 13 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-30
Administrador Unico
- Ascension Maria Garcia Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 1, S 8, H MU 1943, I/A 10 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-30
VER MAS ACTOS
Información de ASCENSION MARIA GARCIA HERNANDEZ
Mostramos los datos de ASCENSION MARIA GARCIA HERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASCENSION MARIA GARCIA HERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos