ASANI SAMI
Informe ejecutivo de ASANI SAMI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ASANI SAMI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARBELLA HOME DEVELOPERS SL | Administrador Solidario | 11/04/2023 | |
SAMCORP MARBELLA SL | Administrador Unico | 28/04/2021 |
VINCULACIONES DE ASANI SAMI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASANI SAMI
Empresa: MJS MARBELLA PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Asani Sami
- Zolfaghari Massoud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6136, L 5043, F 104, S 8, H MA165828, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-29
Empresa: MARBELLA HOME DEVELOPERS SL
Administrador Solidario
- Asani Sami
- Sinanovic Kenan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6315, L 5223, F 203, S 8, H MA173391, I/A 1 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-29
Empresa: MJS MARBELLA PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Asani Sami
- Zolfaghari Massoud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6136, L 5043, F 102, S 8, H MA165828, I/A 1 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-29
Empresa: SAMCORP MARBELLA SL
Administrador Unico
- Asani Sami
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6031, L 4938, F 28, S 8, H MA160735, I/A 1 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-29
Información de ASANI SAMI
Mostramos los datos de ASANI SAMI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASANI SAMI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos