ARVIDSSON CARL TORSTEN GORAN
Informe ejecutivo de ARVIDSSON CARL TORSTEN GORAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARVIDSSON CARL TORSTEN GORAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADISSON HOTELS SPAIN SL | Apoderado | 18/04/2013 |
VINCULACIONES DE ARVIDSSON CARL TORSTEN GORAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARVIDSSON CARL TORSTEN GORAN
Empresa: REZIDOR HOTEL MADRID SL
Consejero
- Arvidsson Carl Torsten Goran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26856 , F 91, S 8, H M 483987, I/A 13 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Empresa: REZIDOR HOTEL MADRID SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26856 , F 90, S 8, H M 483987, I/A 12 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Empresa: REZIDOR HOTEL MADRID SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26856 , F 90, S 8, H M 483987, I/A 12 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Empresa: REZIDOR HOTEL MADRID SL
Apoderado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26856 , F 90, S 8, H M 483987, I/A 10 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Empresa: REZIDOR HOTEL MADRID SL
Apoderado Mancomunado
- Arvidsson Carl Torsten Goran
- Brufau Pla Ferran
- Dahlstrom Anders Sven Erik
- Del Castillo Lamamie De Clairac Javier
- Jan Kleiven Knut
- Mital Luv
- Poyuelo De Dios Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26856 , F 90, S 8, H M 483987, I/A 10 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Empresa: REZIDOR HOTEL MADRID SL
Apoderado Mancomunado
- Arvidsson Carl Torsten Goran
- Brufau Pla Ferran
- Dahlstrom Anders Sven Erik
- Del Castillo Lamamie De Clairac Javier
- Jan Kleiven Knut
- Mital Luv
- Poyuelo De Dios Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26856 , F 89, S 8, H M 483987, I/A 9 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
Empresa: REZIDOR HOTEL MADRID SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26856 , F 89, S 8, H M 483987, I/A 9 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
Empresa: REZIDOR HOTEL MADRID SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26856 , F 88, S 8, H M 483987, I/A 8 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-28
Información de ARVIDSSON CARL TORSTEN GORAN
Mostramos los datos de ARVIDSSON CARL TORSTEN GORAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARVIDSSON CARL TORSTEN GORAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos