ARVELO IGLESIAS MARIA VERONICA
Informe ejecutivo de ARVELO IGLESIAS MARIA VERONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARVELO IGLESIAS MARIA VERONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARA-BARA 3.0 SL | Apoderado | 24/10/2019 | |
MACARONESIA PRESS HUB SL | Socio Unico | 01/04/2019 | |
MACARONESIA PRESS HUB SL | Administrador Unico | 01/04/2019 | |
LAS GRANADERAS SL | Socio Unico | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE ARVELO IGLESIAS MARIA VERONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARVELO IGLESIAS MARIA VERONICA
Empresa: BARA-BARA 3.0 SL
Apoderado
- Arvelo Iglesias Maria Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 121, S 8, H TF 54837, I/A 4 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-38
Empresa: BARA-BARA 3.0 SL
Nuevo Socio Único
- Arvelo Iglesias Maria Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 120, S 8, H TF 54837, I/A 2 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-38
Empresa: MACARONESIA PRESS HUB SL
Administrador Unico
- Arvelo Iglesias Maria Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3616 , F 71, S 8, H TF 62452, I/A 1 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-38
Empresa: MACARONESIA PRESS HUB SL
Socio Único
- Arvelo Iglesias Maria Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3616 , F 71, S 8, H TF 62452, I/A 1 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-38
Empresa: LAS GRANADERAS SL
Socio Único
- Arvelo Iglesias Maria Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959 , F 11, S 8, H TF 5955, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-38
Información de ARVELO IGLESIAS MARIA VERONICA
Mostramos los datos de ARVELO IGLESIAS MARIA VERONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARVELO IGLESIAS MARIA VERONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos