ARUTYUNYAN BABKEN
Informe ejecutivo de ARUTYUNYAN BABKEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARUTYUNYAN BABKEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
V&B PARTNERS SL | Apoderado | 25/07/2023 | |
DEPIAPAGA SL | Apoderado | 14/04/2023 | |
V&B PARTNERS SL | Socio Unico | 23/03/2023 |
VINCULACIONES DE ARUTYUNYAN BABKEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARUTYUNYAN BABKEN
Empresa: V&B PARTNERS SL
Apoderado
- Arutyunyan Babken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324, L 4231, F 47, S 8, H MA124965, I/A 7 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Empresa: DEPIAPAGA SL
Apoderado
- Arutyunyan Babken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6189, L 5096, F 52, S 8, H MA167966, I/A 3 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-29
Empresa: V&B PARTNERS SL
Socio Único
- Arutyunyan Babken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324, L 4231, F 47, S 8, H MA124965, I/A 6 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-29
Empresa: DEPIAPAGA SL
Administrador Unico
- Arutyunyan Babken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6189, L 5096, F 52, S 8, H MA167966, I/A 2 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-29
Empresa: DEPIAPAGA SL
Administrador Unico
- Arutyunyan Babken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6189, L 5096, F 50, S 8, H MA167966, I/A 1 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-29
Información de ARUTYUNYAN BABKEN
Mostramos los datos de ARUTYUNYAN BABKEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARUTYUNYAN BABKEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos