ARUFE GONDA MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de ARUFE GONDA MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARUFE GONDA MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VICUSGRAF SL | Apoderado Solidario | 18/05/2016 | 11/01/2023 |
VICUSGRAF SL | Administrador Unico | 21/10/2013 | 02/07/2014 |
VINCULACIONES DE ARUFE GONDA MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARUFE GONDA MARIA MERCEDES
Empresa: VICUSGRAF SL
Apoderado Solidario
- Arufe Gonda Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4259, L 4259, F 164, S 8, H PO 55598, I/A 14 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-36
Empresa: VICUSGRAF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arufe Gonda Maria Mercedes
- Del Moral Roger Santiago
- Martinez Hinojosa Ruben
- Morant Ferrando Maria-luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3907, L 3907, F 95, S 8, H PO 55598, I/A 5 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-36
Empresa: VICUSGRAF SLL
Administrador Unico
- Arufe Gonda Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3907, L 3907, F 93, S 8, H PO 55598, I/A 3 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-36
Empresa: VICUSGRAF SLL
Administrador Unico
- Arufe Gonda Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3907, L 3907, F 90, S 8, H PO 55598, I/A 1 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-36
Información de ARUFE GONDA MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de ARUFE GONDA MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARUFE GONDA MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos