ARTZELUS GARAI GOTZON
Informe ejecutivo de ARTZELUS GARAI GOTZON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARTZELUS GARAI GOTZON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BATURA MOBILE SOLUTIONS SL | Presidente | 17/08/2018 | |
BATURA MOBILE SOLUTIONS SL | Consejero | 17/08/2018 | |
BATURA MOBILE SOLUTIONS SL | Apoderado | 17/08/2018 | |
IDC PROJECTS SL | Administrador Solidario | 02/03/2010 |
VINCULACIONES DE ARTZELUS GARAI GOTZON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTZELUS GARAI GOTZON
Empresa: BATURA MOBILE SOLUTIONS SL
Apoderado
- Artzelus Garai Gotzon
- Villamil Zeberio Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792 , F 97, S 8, H BI 48127, I/A 16 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-48
Empresa: BATURA MOBILE SOLUTIONS SL
Apoderado
- Artzelus Garai Gotzon
- Villamil Zeberio Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792 , F 95, S 8, H BI 48127, I/A 13 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-48
Empresa: BATURA MOBILE SOLUTIONS SL
Apoderado
- Artzelus Garai Gotzon
- Villamil Zeberio Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792 , F 94, S 8, H BI 48127, I/A 12 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-48
Empresa: BATURA MOBILE SOLUTIONS SL
Consejero
- Artzelus Garai Gotzon
- Calvo Baranda Koldobika
- Villamil Zeberio Jon
Presidente
- Artzelus Garai Gotzon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4785 , F 90, S 8, H BI 48127, I/A 11 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-48
Empresa: IDC PROJECTS SL
Administrador Solidario
- Artzelus Garai Gotzon
- Villamil Zeberio Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5107 , F 40, S 8, H BI 56135, I/A 1 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-48
Información de ARTZELUS GARAI GOTZON
Mostramos los datos de ARTZELUS GARAI GOTZON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTZELUS GARAI GOTZON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos