ARTURO GARCIA SANCHEZ
Informe ejecutivo de ARTURO GARCIA SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARTURO GARCIA SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTURO TALLERES MECANICOS SL | Administrador Solidario | 09/12/2021 | |
ARTURO TALLERES MECANICOS SL | Apoderado | 10/11/2017 |
VINCULACIONES DE ARTURO GARCIA SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTURO GARCIA SANCHEZ
Empresa: ARTURO TALLERES MECANICOS SL
Administrador Solidario
- Arturo Garcia Sanchez
- Samuel Garcia Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 95, S 8, H BA 26991, I/A 6 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-06
Empresa: ARTURO TALLERES MECANICOS SL
Administrador Unico
- Arturo Garcia Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 95, S 8, H BA 26991, I/A 6 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-06
Empresa: ARTURO TALLERES MECANICOS SL
Administrador Unico
- Arturo Garcia Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 94, S 8, H BA 26991, I/A 5 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-06
Empresa: ARTURO TALLERES MECANICOS SL
Apoderado
- Arturo Garcia Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 93, S 8, H BA 26991, I/A 4 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-06
Información de ARTURO GARCIA SANCHEZ
Mostramos los datos de ARTURO GARCIA SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTURO GARCIA SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos