ARTOLA MONFERRER ROSA ANA
Informe ejecutivo de ARTOLA MONFERRER ROSA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ARTOLA MONFERRER ROSA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTOPEL SL | Apoderado | 10/02/2016 | 17/04/2018 |
ARTO AUTO SL | Administrador Solidario | 25/10/2012 | 18/08/2017 |
CUNI-HEDRERES SA | Administrador Solidario | 25/09/2012 | 11/07/2017 |
JOSE ARTOLA SL | Administrador Solidario | 24/11/2014 | |
CUNICOLA DEL MAESTRAZGO SL | Administrador Solidario | 07/09/2009 | 01/04/2010 |
VINCULACIONES DE ARTOLA MONFERRER ROSA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTOLA MONFERRER ROSA ANA
Empresa: ARTOPEL SL
Apoderado
- Artola Monferrer Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 317, F 27, S 8, H CS 8689, I/A 12 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-12
Empresa: ARTO AUTO SL
Administrador Solidario
- Artola Monferrer Beatriz
- Artola Monferrer Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 168, S 8, H CS 26222, I/A 3 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-12
Empresa: CUNI-HEDRERES SA
Administrador Solidario
- Artola Monferrer Diego
- Artola Monferrer Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752, L 319, F 38, S 8, H CS 8747, I/A 9 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-12
Empresa: ARTOPEL SL
Apoderado
- Artola Monferrer Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 317, F 26, S 8, H CS 8689, I/A 10 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-12
Empresa: JOSE ARTOLA SL
Administrador Solidario
- Artola Monferrer Rosa Ana
- Artola Puig Jose Francisco
- Monferrer Miralles Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483, L 50, F 140, S 8, H CS 1358, I/A 13 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-12
Empresa: ARTO AUTO SL
Administrador Solidario
- Artola Monferrer Beatriz
- Artola Monferrer Diego
- Artola Monferrer Juan Tomas
- Artola Monferrer Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 167, S 8, H CS 26222, I/A 2 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-12
Empresa: ARTO AUTO SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 167, S 8, H CS 26222, I/A 2 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-12
Empresa: CUNI-HEDRERES SA
Administrador Solidario
- Artola Monferrer Diego
- Artola Monferrer Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752, L 319, F 38, S 8, H CS 8747, I/A 8 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-12
Empresa: CUNICOLA DEL MAESTRAZGO SL
Administrador Solidario
- Artola Monferrer Rosa Ana
- Miguel Casado Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383, L 946, F 118, S 8, H CS 27287, I/A 11 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-12
Empresa: CUNICOLA DEL MAESTRAZGO SL
Administrador Solidario
- Artola Monferrer Rosa Ana
- Miguel Casado Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383, L 946, F 117, S 8, H CS 27287, I/A 6 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-12
Información de ARTOLA MONFERRER ROSA ANA
Mostramos los datos de ARTOLA MONFERRER ROSA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTOLA MONFERRER ROSA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos