ARTOLA JORGE OSCAR
Informe ejecutivo de ARTOLA JORGE OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ARTOLA JORGE OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTOLA JORGE OSCAR
Empresa: APART SOLUCIONES SL
Liquidador Unico
- Artola Jorge Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9471, L 6753, F 184, S 8, H V 148542, I/A 2 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-46
Empresa: APART SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Artola Jorge Oscar
Liquidador Unico
- Artola Jorge Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9471, L 6753, F 184, S 8, H V 148542, I/A 2 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-46
Empresa: APART SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Artola Jorge Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9471, L 6753, F 183, S 8, H V 148542, I/A 1 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-46
Empresa: APART SOLUCIONES SL
Socio Único
- Artola Jorge Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9471, L 6753, F 183, S 8, H V 148542, I/A 1 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-46
Empresa: NICARTO SL
Administrador Solidario
- Artola Jorge Ignacio
- Artola Jorge Oscar
- Jorge Corchete Maria De Los Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648 , F 97, S 8, H SS 12874, I/A 2 (10/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-20
Información de ARTOLA JORGE OSCAR
Mostramos los datos de ARTOLA JORGE OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTOLA JORGE OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos