ARTOLA BOOGEN JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ARTOLA BOOGEN JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARTOLA BOOGEN JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBAFRIGO SA | Apoderado | 21/08/2024 | |
ALBACORA SA | Apoderado | 26/06/2024 | |
SALICA ALIMENTOS CONGELADOS SA | Apoderado Mancomunado | 05/06/2024 | |
TUNATRADE SL | Apoderado | 05/06/2024 | |
SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA SA | Apoderado | 31/05/2024 | |
AMUI CORPORATION V SL | Apoderado | 01/02/2024 |
VINCULACIONES DE ARTOLA BOOGEN JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTOLA BOOGEN JOSE MARIA
Empresa: ALBAFRIGO SA
Apoderado
- Artola Boogen Jose Maria
- Bezos Lobo Jesus
- Zallo Tellechea Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 1271,A , I/ 58 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-48
Empresa: ALBACORA SA
Apoderado
- Artola Boogen Jose Maria
- Bezos Lobo Jesus
- Fernandez Huidobro Lourdes
- Zallo Tellechea Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 78076, I/A 24 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-48
Empresa: TUNATRADE SL
Apoderado
- Artola Boogen Jose Maria
- Bezos Lobo Jesus
- Fernandez Huidobro Maria Lourdes
- Zallo Tellechea Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 78061, I/A 10 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-48
Empresa: SALICA ALIMENTOS CONGELADOS SA
Apoderado Mancomunado
- Artola Boogen Jose Maria
- Bezos Lobo Jesus
- Fernandez Huidobro Lourdes
- Zallo Tellechea Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SC 22395, I/A 61 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-15
Empresa: SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA SA
Apoderado
- Artola Boogen Jose Maria
- Bezos Lobo Jesus
- Fernandez Huidobro Lourdes
- Zallo Tellechea Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 181,A , I/ 93 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-48
Empresa: AMUI CORPORATION V SL
Apoderado
- Artola Boogen Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5796 , F 51, S 8, H BI 72070, I/A 6 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-48
Información de ARTOLA BOOGEN JOSE MARIA
Mostramos los datos de ARTOLA BOOGEN JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTOLA BOOGEN JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos