ARTO MARTIN JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de ARTO MARTIN JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARTO MARTIN JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KJ TECHNICAL SOLUTIONS SL | Socio Unico | 04/05/2017 | |
BELDURRIK SL | Administrador Unico | 08/07/2015 | |
INGENIERIA DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO SERVICIOS TECNICOS SL | Socio Unico | 23/09/2014 |
VINCULACIONES DE ARTO MARTIN JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTO MARTIN JUAN CARLOS
Empresa: KJ TECHNICAL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Arto Martin Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692 , F 114, S 8, H BI 69784, I/A 2 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-48
Administrador Unico
- Arto Martin Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5487 , F 20, S 8, H BI 64917, I/A 2 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-48
Empresa: KJ TECHNICAL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Arto Martin Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692 , F 112, S 8, H BI 69784, I/A 1 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-48
Empresa: KJ TECHNICAL SOLUTIONS SL
Socio Único
- Arto Martin Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692 , F 112, S 8, H BI 69784, I/A 1 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-48
Empresa: BELDURRIK SL
Administrador Unico
- Arto Martin Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559 , F 13, S 8, H BI 66534, I/A 1 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-48
Administrador Unico
- Arto Martin Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5487 , F 20, S 8, H BI 64917, I/A 1 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-48
Socio Único
- Arto Martin Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5487 , F 20, S 8, H BI 64917, I/A 1 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-48
Información de ARTO MARTIN JUAN CARLOS
Mostramos los datos de ARTO MARTIN JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTO MARTIN JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos