ARTINIAN CLAUDE BERNARD
Informe ejecutivo de ARTINIAN CLAUDE BERNARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE ARTINIAN CLAUDE BERNARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTINIAN CLAUDE BERNARD
Empresa: ARTINATTI PROMO SL
Administrador Unico
- Artinian Claude Bernard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 70, S 8, H T 39365, I/A 7 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-43
Empresa: RENE PATRICK SL
Apoderado
- Artinian Claude Bernard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 105, S 8, H T 39454, I/A 6 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-43
Empresa: CAIART SITGES SL
Administrador Mancomunado
- Artinian Claude Bernard
- Cahisa Herrero Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35646 , F 108, S 8, H B 275178, I/A 4 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-08
Empresa: EURO LEUSDEN SL
Liquidador
- Artinian Claude Bernard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1273 , F 190, S 8, H T 14339, I/A 5 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-43
Empresa: EURO LEUSDEN SL
Administrador Solidario
- Artinian Claude Bernard
- Ferrer Valles David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1273 , F 190, S 8, H T 14339, I/A 5 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-43
Empresa: ARTINATTI PROMO SL
Administrador Unico
- Artinian Claude Bernard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 68, S 8, H T 39365, I/A 5 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-43
Empresa: RENE PATRICK SL
Apoderado
- Artinian Claude Bernard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 104, S 8, H T 39454, I/A 3 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-43
Información de ARTINIAN CLAUDE BERNARD
Mostramos los datos de ARTINIAN CLAUDE BERNARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTINIAN CLAUDE BERNARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos