ARTIGUES GIL JOSE SALVADOR
Informe ejecutivo de ARTIGUES GIL JOSE SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARTIGUES GIL JOSE SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA HERMANOS ARTIGUES CLIMENT SL | Apoderado | 27/03/2024 | |
BENIART SA | Apoderado | 04/03/2024 | |
INMOBILIARIA DE LA VALLDIGNA SL | Apoderado | 24/01/2024 | |
TABERVALL SA | Administrador Unico | 31/10/2023 | |
TABERVALL SA | Apoderado | 26/01/2017 | |
BENIART SA | Apoderado | 26/12/2014 |
VINCULACIONES DE ARTIGUES GIL JOSE SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTIGUES GIL JOSE SALVADOR
Apoderado
- Artigues Gil Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9120, L 6404, F 174, S 8, H V 136792, I/A 2 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-46
Empresa: BENIART SA
Apoderado
- Artigues Gil Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326, L 1638, F 225, S 8, H V 22175, I/A 24 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-46
Empresa: INMOBILIARIA DE LA VALLDIGNA SL
Apoderado
- Artigues Gil Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9120, L 6404, F 168, S 8, H V 136791, I/A 2 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-46
Empresa: BETAMAR MOBLES SA
Administrador Unico
- Artigues Gil Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087, L 7369, F 187, S 8, H V 169545, I/A 8 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-46
Empresa: BETAMAR MOBLES SA
Apoderado
- Artigues Gil Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087, L 7369, F 185, S 8, H V 169545, I/A 3 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-46
Empresa: BENIART SA
Apoderado
- Artigues Gil Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326, L 1638, F 224, S 8, H V 22175, I/A 21 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-46
Empresa: TABERVALL SA
Apoderado
- Artigues Gil Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906, L 1218, F 14, S 8, H V 16544, I/A 40 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-46
Información de ARTIGUES GIL JOSE SALVADOR
Mostramos los datos de ARTIGUES GIL JOSE SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTIGUES GIL JOSE SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos