ARTIGUES CLIMENT JOSE
Informe ejecutivo de ARTIGUES CLIMENT JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARTIGUES CLIMENT JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TABERVALL SA | Apoderado | 24/01/2024 | |
BENIART SA | Administrador Unico | 03/04/2013 | |
INMOBILIARIA DE LA VALLDIGNA SL | Administrador Unico | 05/01/2010 | |
INMOBILIARIA HERMANOS ARTIGUES CLIMENT SL | Administrador Unico | 05/01/2010 |
VINCULACIONES DE ARTIGUES CLIMENT JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTIGUES CLIMENT JOSE
Empresa: BETAMAR MOBLES SA
Apoderado
- Artigues Climent Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087, L 7369, F 187, S 8, H V 169545, I/A 9 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-46
Empresa: BENIART SA
Administrador Unico
- Artigues Climent Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326, L 1638, F 225, S 8, H V 22175, I/A 23 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-46
Empresa: BENIART SA
Administrador Unico
- Artigues Climent Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326, L 1638, F 224, S 8, H V 22175, I/A 22 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-46
Empresa: TABERVALL SA
Administrador Unico
- Artigues Climent Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906, L 1218, F 14, S 8, H V 16544, I/A 38 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-46
Empresa: BENIART SA
Administrador Unico
- Artigues Climent Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326, L 1638, F 224, S 8, H V 22175, I/A 20 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-46
Administrador Unico
- Artigues Climent Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9120, L 6404, F 172, S 8, H V 136792, I/A 1 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-46
Empresa: INMOBILIARIA DE LA VALLDIGNA SL
Administrador Unico
- Artigues Climent Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9120, L 6404, F 166, S 8, H V 136791, I/A 1 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-46
Empresa: INMOBILIARIA DE LA VALLDIGNA SA
Administrador Unico
- Artigues Climent Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4410, L 1722, F 76, S 8, H V 23932, I/A 13 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-46
Información de ARTIGUES CLIMENT JOSE
Mostramos los datos de ARTIGUES CLIMENT JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTIGUES CLIMENT JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos