ARTIGAS MATHEU ANA MARIA
Informe ejecutivo de ARTIGAS MATHEU ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARTIGAS MATHEU ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEOMETRIA EMPRESARIAL SL | Apoderado Solidario | 05/06/2014 | 28/11/2019 |
TURNIMAT SA | Apoderado Solidario | 05/06/2014 | 13/11/2019 |
TURNIMAT SA | Administrador Unico | 04/09/2014 | 13/11/2019 |
VINCULACIONES DE ARTIGAS MATHEU ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTIGAS MATHEU ANA MARIA
Empresa: GEOMETRIA EMPRESARIAL SL
Apoderado Solidario
- Artigas Matheu Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39358 , F 44, S 8, H B 342340, I/A 7 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-08
Empresa: TURNIMAT SA
Apoderado Solidario
- Artigas Matheu Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22898 , F 20, S 8, H B 44339, I/A 16 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: TURNIMAT SA
Administrador Unico
- Artigas Matheu Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22898 , F 19, S 8, H B 44339, I/A 15 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: TURNIMAT SA
Administrador Unico
- Artigas Matheu Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22898 , F 19, S 8, H B 44339, I/A 13 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-08
Empresa: GEOMETRIA EMPRESARIAL SL
Apoderado Solidario
- Artigas Matheu Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39358 , F 44, S 8, H B 342340, I/A 5 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Empresa: TURNIMAT SA
Apoderado Solidario
- Artigas Matheu Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22898 , F 19, S 8, H B 44339, I/A 12 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-08
Información de ARTIGAS MATHEU ANA MARIA
Mostramos los datos de ARTIGAS MATHEU ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTIGAS MATHEU ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos