ARTIGAS CORTES FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ARTIGAS CORTES FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARTIGAS CORTES FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAGONESA DE REPRODUCCIONES GRAFICAS SA | Administrador Unico | 17/10/2012 |
VINCULACIONES DE ARTIGAS CORTES FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTIGAS CORTES FRANCISCO JAVIER
Administrador Unico
- Artigas Cortes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 170, S 8, H Z 6650, I/A 21 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-50
Administrador Unico
- Artigas Cortes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 169, S 8, H Z 6650, I/A 19 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-50
Empresa: BERARDI SA
Liquidador
- Artigas Cortes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1841 , F 77, S 8, H Z 17302, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-50
Empresa: BERARDI SA
Consejero Delegado
- Artigas Cortes Francisco Javier
Consejero
- Artigas Cortes Francisco Javier
- Bernad Garcia Lazaro Alberto
- Cortes Burillo Marcelina
Presidente
Secretario
- Artigas Cortes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1841 , F 77, S 8, H Z 17302, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-50
Administrador Unico
- Artigas Cortes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 169, S 8, H Z 6650, I/A 18 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-50
Consejero
- Artigas Cortes Francisco Javier
- Artigas Cortes Maria-jose
- Garcia De Paso Remon Pablo
Presidente
Secretario
- Artigas Cortes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 169, S 8, H Z 6650, I/A 18 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-50
Información de ARTIGAS CORTES FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ARTIGAS CORTES FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTIGAS CORTES FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos