ARTEM LOGINOV
Informe ejecutivo de ARTEM LOGINOV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARTEM LOGINOV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPONENT YACHTS SL | Administrador Solidario | 17/01/2023 | |
CMDN IO SL | Administrador Solidario | 31/08/2022 | |
EXPONENT YACHTS SL | Apoderado Solidario | 02/05/2022 |
VINCULACIONES DE ARTEM LOGINOV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTEM LOGINOV
Empresa: EXPONENT YACHTS SL
Administrador Solidario
- Anatoly Balashov
- Artem Loginov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46029 , F 117, S 8, H B 507231, I/A 5 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-08
Empresa: CMDN IO SL
Administrador Solidario
- Artem Loginov
- Torres More Yann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48442 , F 152, S 8, H B 584003, I/A 1 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-08
Empresa: EXPONENT YACHTS SL
Apoderado Solidario
- Artem Loginov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46029 , F 117, S 8, H B 507231, I/A 4 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-08
Empresa: EXPONENT LAB SL
Administrador Mancomunado
- Anatoly Balashov
- Artem Loginov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45519 , F 83, S 8, H B 490436, I/A 2 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-08
Empresa: EXPONENT YACHTS SL
Administrador Unico
- Artem Loginov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46029 , F 116, S 8, H B 507231, I/A 2 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Empresa: EXPONENT YACHTS SL
Administrador Unico
- Artem Loginov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46029 , F 116, S 8, H B 507231, I/A 1 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-08
Empresa: EXPONENT LAB SL
Administrador Mancomunado
- Anatoly Balashov
- Artem Loginov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45519 , F 82, S 8, H B 490436, I/A 1 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-08
Información de ARTEM LOGINOV
Mostramos los datos de ARTEM LOGINOV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTEM LOGINOV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos