ARTACHO BORAITA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ARTACHO BORAITA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARTACHO BORAITA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SNOP ESTAMPACION SA | Apoderado Solidario | 02/01/2015 |
VINCULACIONES DE ARTACHO BORAITA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTACHO BORAITA FRANCISCO JAVIER
Empresa: SNOP ESTAMPACION SA
Apoderado Solidario
- Artacho Boraita Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44112 , F 211, S 8, H B 161692, I/A 33 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-08
Empresa: SOFEDIT ESPAÑA SA
Apoderado
- Artacho Boraita Francisco Javier
- Artacho Boraita Francisco Javier
- Artacho Boraita Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 69, S 8, H VA 8099, I/A 27 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-47
Empresa: SOFEDIT ESPAÑA SA
Apoderado
- Artacho Boraita Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 118, S 8, H VA 8099, I/A 23 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-47
Empresa: SOFEDIT ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Artacho Boraita Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 117, S 8, H VA 8099, I/A 21 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-47
Empresa: ENFOQUE SOLUCIONES TI SL
Administrador Unico
- Artacho Boraita Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 116, S 8, H VA 19816, I/A 3 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-47
Empresa: THYSSENKRUPP SOFEDIT ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Artacho Boraita Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690 , F 40, S 8, H VA 8099, I/A 15 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-47
Información de ARTACHO BORAITA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ARTACHO BORAITA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTACHO BORAITA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos