ARRUTI MADRAZO MARINA
Informe ejecutivo de ARRUTI MADRAZO MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARRUTI MADRAZO MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS PUBLICOS Y CONTRATAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/08/2011 | 04/05/2022 |
SERVICIOS PUBLICOS Y CONTRATAS SL | Secretario | 24/08/2011 | 03/01/2022 |
SERVICIOS PUBLICOS Y CONTRATAS SL | Consejero | 24/08/2011 | 03/01/2022 |
SERVICIOS PUBLICOS Y CONTRATAS SL | Administrador Solidario | 24/08/2011 |
VINCULACIONES DE ARRUTI MADRAZO MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRUTI MADRAZO MARINA
Empresa: SERVICIOS PUBLICOS Y CONTRATAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 51, S 8, H S 4718, I/A 12 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-39
Empresa: SERVICIOS PUBLICOS Y CONTRATAS SL
Consejero
- Arruti Ceballos Paloma
- Arruti Madrazo Marina
- Arruti Pernia Javier
Presidente
Secretario
- Arruti Madrazo Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 51, S 8, H S 4718, I/A 11 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-39
Empresa: SERVICIOS PUBLICOS Y CONTRATAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
- Arruti Ceballos Paloma
- Arruti Madrazo Marina
- Arruti Pernia Javier
Presidente
Secretario
- Arruti Madrazo Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 185, S 8, H S 4718, I/A 6 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-39
Empresa: SERVICIOS PUBLICOS Y CONTRATAS SL
Administrador Solidario
- Arruti Bustillo Jose Luis
- Arruti Madrazo Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 185, S 8, H S 4718, I/A 6 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-39
Información de ARRUTI MADRAZO MARINA
Mostramos los datos de ARRUTI MADRAZO MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRUTI MADRAZO MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos