ARRUFAT MANONELLES MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de ARRUFAT MANONELLES MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARRUFAT MANONELLES MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEMENTOS DEL TIEMPO SL | REPR.143 RRM | 15/02/2024 | |
HOY HARA SOL SL | REPR.143 RRM | 14/02/2024 | |
HOLDING MALIE LOA SL | Administrador Unico | 06/10/2020 |
VINCULACIONES DE ARRUFAT MANONELLES MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRUFAT MANONELLES MARIA ANGELES
Empresa: COMPLEMENTOS DEL TIEMPO SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Arrufat Manonelles Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42383 , F 217, S 8, H B 406305, I/A 3 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-08
Empresa: COMPLEMENTOS DEL TIEMPO SL
Administrador Unico
- Arrufat Manonelles Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42383 , F 217, S 8, H B 406305, I/A 3 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-08
Empresa: HOY HARA SOL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Arrufat Manonelles Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46469 , F 101, S 8, H B 521018, I/A 6 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-08
Empresa: HOY HARA SOL SL
Administrador Unico
- Arrufat Manonelles Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46469 , F 101, S 8, H B 521018, I/A 6 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-08
Empresa: HOLDING MALIE LOA SL
Administrador Unico
- Arrufat Manonelles Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47476 , F 179, S 8, H B 552992, I/A 1 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Empresa: HOY HARA SOL SL
Administrador Unico
- Arrufat Manonelles Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46469 , F 99, S 8, H B 521018, I/A 1 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-08
Empresa: COMPLEMENTOS DEL TIEMPO SL
Administrador Unico
- Arrufat Manonelles Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42383 , F 214, S 8, H B 406305, I/A 1 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-08
Información de ARRUFAT MANONELLES MARIA ANGELES
Mostramos los datos de ARRUFAT MANONELLES MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRUFAT MANONELLES MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos