ARROYO ZARZOSA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ARROYO ZARZOSA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ARROYO ZARZOSA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION EMPRESARIAL ONCE SA | PresEjecutiv | 20/10/2010 | 25/02/2016 |
ADE GESTION SODICAL S.G.E.I.C. SA | Miem.Com.Ej. | 16/05/2012 | |
ADE GESTION SODICAL S.G.E.I.C. SA | Consejero | 16/05/2012 | |
ILUNION FACILITY SERVICES SL | Consejero Delegado Solidario | 19/09/2011 | |
ILUNION FACILITY SERVICES SL | Presidente | 19/09/2011 | |
ILUNION FACILITY SERVICES SL | Consejero | 19/09/2011 | |
BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE SA | Consejero Delegado Solidario | 24/08/2011 | |
BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE SA | Presidente | 24/08/2011 | |
BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE SA | Consejero | 24/08/2011 | |
CORPORACION EMPRESARIAL ONCE SA | Consejero Delegado Solidario | 20/10/2010 | 24/08/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARROYO ZARZOSA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO ZARZOSA JOSE MARIA
Empresa: ADE GESTION SODICAL S.G.E.C.R. SA
Consejero
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
Miem.Com.Ej.
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 116, S 8, H VA 20739, I/A 9 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-47
Empresa: ALENTIS SERVICIOS INTEGRALES SL
Consejero Delegado Solidario
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
- Reyes Duran Jose Antonio
Consejero
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
- Reyes Duran Jose Antonio
Presidente
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20318 , F 225, S 8, H M 215899, I/A 81 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-28
Empresa: VIAJES 2000 SA
Consejero Delegado Solidario
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
Consejero
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
- Lajarin Ortega Teresa
Presidente
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19099 , F 86, S 8, H M 99598, I/A 51 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-28
Empresa: CORPORACION EMPRESARIAL ONCE SA
Consejero Delegado Solidario
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
Consejero
Presidente
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18044 , F 218, S 8, H M 55405, I/A 134 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Consejero Delegado Solidario
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
Consejero
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
- Lajarin Ortega Teresa
Presidente
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26816 , F 200, S 8, H M 106095, I/A 153 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-28
Empresa: CORPORACION EMPRESARIAL ONCE SA
Consejero Delegado Solidario
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
Consejero
PresEjecutiv
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
Presidente
- Arroyo Zarzosa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18044 , F 215, S 8, H M 55405, I/A 129 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-28
Información de ARROYO ZARZOSA JOSE MARIA
Mostramos los datos de ARROYO ZARZOSA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO ZARZOSA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos