ARROYO VILORIA FELISA
Informe ejecutivo de ARROYO VILORIA FELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARROYO VILORIA FELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUALIDAD COMPLEMENTARIA DE PREVISION SOCIAL RENAULT ESPAÑA | Miem.J.Rec | 11/04/2024 |
VINCULACIONES DE ARROYO VILORIA FELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO VILORIA FELISA
Miem.J.Rec
- Arroyo Viloria Felisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45435 , F 210, S 8, H M 122866, I/A 92 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: CERAMICAS BELCAIRE SA
Apoderado
- Arroyo Viloria Felisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1257, L 820, F 174, S 8, H CS 13491, I/A 63 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-12
Empresa: CERAMICAS BELCAIRE SA
Apoderado
- Arroyo Viloria Felisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156, L 720, F 146, S 8, H CS 13491, I/A 56 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-12
Información de ARROYO VILORIA FELISA
Mostramos los datos de ARROYO VILORIA FELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO VILORIA FELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos