ARROYO PEREZ MARIA DEL CAMINO
Informe ejecutivo de ARROYO PEREZ MARIA DEL CAMINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARROYO PEREZ MARIA DEL CAMINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO SME MP | Consj.Domini | 21/11/2018 | 06/05/2024 |
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS SA | Consejero | 07/06/2018 | 15/01/2019 |
VINCULACIONES DE ARROYO PEREZ MARIA DEL CAMINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO PEREZ MARIA DEL CAMINO
Consejero
Consj.Domini
- Arroyo Perez Maria Del Camino
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 96, S 8, H M 41659, I/A 455 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Consejero Independiente
Consejero
Consj.Domini
- Alba Rubio Maria Dolores
- Arroyo Perez Maria Del Camino
- Hernandez Maroñas Gema
- Melantuche Los Arcos Ana
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 165, S 8, H M 41659, I/A 452 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Consejero
- Arroyo Perez Maria Del Camino
- Bueno Sanchez Jose- Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 153, S 8, H M 246121, I/A 124 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Consj.Domini
- Arroyo Perez Maria Del Camino
- Hernandez Maroñas Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18188 , F 80, S 8, H M 41659, I/A 409 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Consejero
- Arroyo Perez Maria Del Camino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 148, S 8, H M 246121, I/A 114 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
Información de ARROYO PEREZ MARIA DEL CAMINO
Mostramos los datos de ARROYO PEREZ MARIA DEL CAMINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO PEREZ MARIA DEL CAMINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos