ARROYO PEREZ ANTONIO LUIS
Informe ejecutivo de ARROYO PEREZ ANTONIO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARROYO PEREZ ANTONIO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN MARTIN DE PORRES SL | Apoderado | 01/12/2016 |
VINCULACIONES DE ARROYO PEREZ ANTONIO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO PEREZ ANTONIO LUIS
Empresa: HOJALDRES DE ASTORGA SL
Liquidador Solidario
- Arroyo Perez Antonio Luis
- Arroyo Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 29, S 8, H SE 2974, I/A 8 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-41
Empresa: HOJALDRES DE ASTORGA SL
Administrador Solidario
- Arroyo Perez Antonio Luis
- Arroyo Perez Manuel
Liquidador Solidario
- Arroyo Perez Antonio Luis
- Arroyo Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 29, S 8, H SE 2974, I/A 8 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-41
Empresa: FRUTOS SECOS RAMON SL
Liquidador Unico
- Arroyo Perez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 31, S 8, H SE 36174, I/A 3 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-41
Empresa: FRUTOS SECOS RAMON SL
Administrador Solidario
- Arroyo Perez Antonio Luis
- Arroyo Perez Pedro Pablo
Liquidador Unico
- Arroyo Perez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 31, S 8, H SE 36174, I/A 3 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-41
Empresa: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ANDALUZAS SL
Liquidador Unico
- Arroyo Perez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358, L 1, F 122, S 8, H SE 2849, I/A 5 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-41
Empresa: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ANDALUZAS SL
Apoderado Solidario
- Arroyo Perez Antonio Luis
- Arroyo Perez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358, L 1, F 122, S 8, H SE 2849, I/A 5 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-41
Empresa: SAN MARTIN DE PORRES SL
Apoderado
- Arroyo Perez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 143, S 8, H SE 3852, I/A 8 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-41
Empresa: SAN MARTIN DE PORRES SL
Administrador Unico
- Arroyo Perez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 143, S 8, H SE 3852, I/A 7 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-41
Información de ARROYO PEREZ ANTONIO LUIS
Mostramos los datos de ARROYO PEREZ ANTONIO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO PEREZ ANTONIO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos