ARROYO ORDOÑEZ MARIA GLORIA
Informe ejecutivo de ARROYO ORDOÑEZ MARIA GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARROYO ORDOÑEZ MARIA GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMACO 2001 SL | Representante | 28/09/2022 | |
TALAFERSI SL | Representante | 29/10/2020 | |
MATERIALES DE CONSTRUCCION FELANITX SA | Representante | 02/10/2020 | |
HIDROELECTRICA DEL CARRION SL | Apoderado Solidario | 31/07/2020 | |
HIDROELECTRICA DEL PISUERGA SL | Apoderado Solidario | 31/07/2020 | |
MIMBRAJADA SL | Apoderado | 29/04/2019 | |
MIMBRAJADA SL | Secretario | 11/03/2019 | |
MIMBRAJADA SL | Consejero | 11/03/2019 |
VINCULACIONES DE ARROYO ORDOÑEZ MARIA GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO ORDOÑEZ MARIA GLORIA
Empresa: GUIPPERA SL
Liquidador
- Arroyo Ordoñez Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 236 , F 25, S 8, H P 574, I/A 3 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-34
Empresa: GUIPPERA SL
Administrador Unico
- Arroyo Ordoñez Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 236 , F 25, S 8, H P 574, I/A 3 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-34
Empresa: COMACO 2001 SL
Representante
- Arroyo Ordoñez Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16816 , F 85, S 8, H M 287325, I/A 4 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Empresa: TALAFERSI SL
Administrador Unico
Representante
- Arroyo Ordoñez Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18290 , F 196, S 8, H M 317076, I/A 9 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Administrador Unico
Representante
- Arroyo Ordoñez Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25114 , F 183, S 8, H M 452326, I/A 8 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: HIDROELECTRICA DEL PISUERGA SL
Apoderado Solidario
- Arroyo Gonzalez Carmen
- Arroyo Ordoñez Maria Gloria
- Fuentes Arroyo Miryan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 378 , F 86, S 8, H P 1615, I/A 16 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-34
Empresa: HIDROELECTRICA DEL CARRION SL
Apoderado Solidario
- Arroyo Ordoñez Maria Gloria
- Fuentes Arroyo Miryan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 88, S 8, H P 4429, I/A 9 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-34
Empresa: MIMBRAJADA SL
Apoderado
- Arroyo Ordoñez Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38814 , F 209, S 8, H M 689956, I/A 3 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Empresa: MIMBRAJADA SL
Consejero
- Arroyo Ordoñez Jesus Jeronimo
- Arroyo Ordoñez Jose Manuel
- Arroyo Ordoñez Jose Ramon
- Arroyo Ordoñez Maria Gloria
- Fuentes Arroyo Gaspar
Presidente
Secretario
- Arroyo Ordoñez Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38814 , F 191, S 8, H M 689956, I/A 1 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-28
Información de ARROYO ORDOÑEZ MARIA GLORIA
Mostramos los datos de ARROYO ORDOÑEZ MARIA GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO ORDOÑEZ MARIA GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos