ARROYO MUÑOZ MARIA ADELAIDA
Informe ejecutivo de ARROYO MUÑOZ MARIA ADELAIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARROYO MUÑOZ MARIA ADELAIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SABIKA TELECOM SL | Administrador Solidario | 06/07/2023 | |
ATLAS SISTEMAS DE COMUNICACIONES I SA | Administrador Unico | 21/07/2010 |
VINCULACIONES DE ARROYO MUÑOZ MARIA ADELAIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO MUÑOZ MARIA ADELAIDA
Empresa: CUESTA ARROYO SL
Administrador Unico
- Arroyo Muñoz Maria Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26591 , F 24, S 8, H M 479217, I/A 5 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: SABIKA TELECOM SL
Administrador Solidario
- Arroyo Muñoz Maria Adelaida
- Jose Luis Cuesta Blanco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28419 , F 182, S 8, H M 511757, I/A 4 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Empresa: SABIKA TELECOM SL
Administrador Unico
- Arroyo Muñoz Maria Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28419 , F 182, S 8, H M 511757, I/A 4 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Administrador Unico
- Arroyo Muñoz Maria Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27939 , F 95, S 8, H M 503564, I/A 5 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Administrador Unico
- Arroyo Muñoz Maria Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27939 , F 95, S 8, H M 503564, I/A 4 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Empresa: SABIKA TELECOM SL
Administrador Unico
- Arroyo Muñoz Maria Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28419 , F 180, S 8, H M 511757, I/A 1 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-28
Administrador Unico
- Arroyo Muñoz Maria Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27939 , F 91, S 8, H M 503564, I/A 1 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Información de ARROYO MUÑOZ MARIA ADELAIDA
Mostramos los datos de ARROYO MUÑOZ MARIA ADELAIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO MUÑOZ MARIA ADELAIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos