ARROYO MONTOYA JUAN LUIS
Informe ejecutivo de ARROYO MONTOYA JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARROYO MONTOYA JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE LUIS ARROYO E HIJOS SL | Apoderado | 04/06/2014 | |
CARBURANTES NTRA SRA DE PEÑARROYA SL | Apoderado | 27/11/2009 |
VINCULACIONES DE ARROYO MONTOYA JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO MONTOYA JUAN LUIS
Empresa: CARBURANTES NTRA SRA DE PEÑARROYA SL
Consejero
- Arroyo Alarcon Jose
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
- Arroyo Montoya Juan Luis
Presidente
- Arroyo Montoya Juan Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 223, S 8, H CR 8010, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-13
Empresa: JOSE LUIS ARROYO E HIJOS SL
Consejero
- Arroyo Alarcon Jose
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
- Arroyo Montoya Juan Luis
Presidente
- Arroyo Montoya Juan Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 214, S 8, H CR 21725, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-13
Empresa: CARBURANTES NTRA SRA DE PEÑARROYA SL
Consejero
- Arroyo Alarcon Jose
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
- Arroyo Montoya Juan Luis
Presidente
- Arroyo Montoya Juan Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 165, S 8, H CR 8010, I/A 8 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-13
Empresa: JOSE LUIS ARROYO E HIJOS SL
Consejero
- Arroyo Alarcon Jose
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
- Arroyo Montoya Juan Luis
Presidente
- Arroyo Montoya Juan Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 213, S 8, H CR 21725, I/A 5 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-13
Empresa: JOSE LUIS ARROYO E HIJOS SL
Apoderado
- Arroyo Montoya Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 212, S 8, H CR 21725, I/A 4 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-13
Empresa: CARBURANTES NTRA SRA DE PEÑARROYA SL
Apoderado
- Arroyo Montoya Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 164, S 8, H CR 8010, I/A 5 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-13
Información de ARROYO MONTOYA JUAN LUIS
Mostramos los datos de ARROYO MONTOYA JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO MONTOYA JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos