ARROYO MONTILLA FRANCISCO
Informe ejecutivo de ARROYO MONTILLA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARROYO MONTILLA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REHIS DESARROLLOS SL | Socio Unico | 28/03/2023 | |
REHIS DESARROLLOS SL | Administrador Unico | 21/12/2018 | |
INEGCOM GESTION E INGENIERIA SL | Administrador Unico | 03/11/2009 |
VINCULACIONES DE ARROYO MONTILLA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO MONTILLA FRANCISCO
Empresa: REHIS DESARROLLOS SL
Socio Único
- Arroyo Montilla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6649 , F 51, S 8, H SE120110, I/A 2 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-41
Empresa: REHIS DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Arroyo Montilla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6649 , F 49, S 8, H SE120110, I/A 1 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-41
Empresa: INEGCOM GESTION E INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Arroyo Montilla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5148 , F 160, S 8, H SE 84207, I/A 1 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-41
Información de ARROYO MONTILLA FRANCISCO
Mostramos los datos de ARROYO MONTILLA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO MONTILLA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos