ARROYO LUNA VERONICA
Informe ejecutivo de ARROYO LUNA VERONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARROYO LUNA VERONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONLYGAL SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 22/10/2023 |
VINCULACIONES DE ARROYO LUNA VERONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO LUNA VERONICA
Empresa: ONLYGAL SEGUROS Y REASEGUROS SA
Apoderado Solidario
- Arroyo Luna Veronica
- Comellas Alert Marta
- Delgado Casaos Arturo
- Delgado Casaos Arturo
- Yuste Fernandez Arroy Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 75557, I/A 221 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-08
Apoderado
- Arroyo Luna Veronica
- Conejero Montoro Maria Jesus
- Esteban-zazo Gomez Natalia
- Medina Ruiz Mariaq
- Sanz Guerrero Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36876 , F 160, S 8, H M 659850, I/A 29 (22/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Empresa: ARTISAINOX SL
Apoderado
- Arroyo Luna Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43201 , F 23, S 8, H B 426632, I/A 5 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
Empresa: ARTISAINOX SL
Apoderado
- Arroyo Luna Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43201 , F 22, S 8, H B 426632, I/A 2 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-08
Información de ARROYO LUNA VERONICA
Mostramos los datos de ARROYO LUNA VERONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO LUNA VERONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos