ARROYO JURADO RAFAEL
Informe ejecutivo de ARROYO JURADO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARROYO JURADO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEXTIL STAGE PROJECT SL | Socio Unico | 14/03/2019 | |
TEXTIL STAGE PROJECT SL | Administrador Unico | 14/03/2019 | |
GERRIET ESPAÑA SL | Administrador Unico | 03/01/2014 |
VINCULACIONES DE ARROYO JURADO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO JURADO RAFAEL
Empresa: TEXTIL STAGE PROJECT SL
Administrador Unico
- Arroyo Jurado Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38817 , F 189, S 8, H M 690016, I/A 1 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Empresa: TEXTIL STAGE PROJECT SL
Socio Único
- Arroyo Jurado Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38817 , F 189, S 8, H M 690016, I/A 1 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Empresa: GERRIET ESPAÑA SL
Apoderado
- Arroyo Jurado Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15594 , F 6, S 8, H M 262508, I/A 5 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Empresa: GERRIET ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Arroyo Jurado Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15594 , F 6, S 8, H M 262508, I/A 4 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-28
Empresa: OK SUMINISTRO PARA EL ESPECTACULO SL
Administrador Unico
- Arroyo Jurado Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10452 , F 6, S 8, H M 166018, I/A 10 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
Información de ARROYO JURADO RAFAEL
Mostramos los datos de ARROYO JURADO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO JURADO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos