ARROYO JIMENEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de ARROYO JIMENEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARROYO JIMENEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMOLEJO MAYORES SL | Administrador Unico | 17/09/2013 | |
PALEVANDUR SL | Socio Unico | 05/06/2009 | |
ARQANDUR SL | Liquidador | 15/04/2009 |
VINCULACIONES DE ARROYO JIMENEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO JIMENEZ ALBERTO
Empresa: ASPANDUR SL
Administrador Unico
- Arroyo Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 35, S 8, H J 12366, I/A 5 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-23
Empresa: MARMOLEJO MAYORES SL
Administrador Unico
- Arroyo Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 73, S 8, H J 15747, I/A 2 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-23
Empresa: MARMOLEJO MAYORES SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arroyo Jimenez Alberto
- Bermejo Linde Antonio Mariano
- Crespo Hermosilla Antonio Eduardo
- Martinez Martinez Manuel Eufrasio
Presidente
Secretario
- Arroyo Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 73, S 8, H J 15747, I/A 2 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-23
Empresa: ASPANDUR SL
Administrador Unico
- Arroyo Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 35, S 8, H J 12366, I/A 4 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-23
Empresa: PALEVANDUR SL
Socio Único
- Arroyo Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375 , F 75, S 8, H J 14173, I/A 2 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-23
Empresa: ARQANDUR SL
Liquidador
- Arroyo Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 335 , F 104, S 8, H J 12419, I/A 3 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-23
Empresa: ARQANDUR SL
Administrador Unico
- Arroyo Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 335 , F 104, S 8, H J 12419, I/A 3 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-23
Información de ARROYO JIMENEZ ALBERTO
Mostramos los datos de ARROYO JIMENEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO JIMENEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos