ARROYO GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de ARROYO GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARROYO GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA Y ALMACENAJE SAN BLAS SL | Administrador Mancomunado | 19/05/2016 | |
EVENTOS GLOBAIS GALICIA SL | Administrador Mancomunado | 30/03/2010 |
VINCULACIONES DE ARROYO GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO GARCIA ANTONIO
Empresa: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ANDALUZAS SL
Administrador Unico
- Arroyo Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358, L 1, F 122, S 8, H SE 2849, I/A 5 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-41
Empresa: LOGISTICA Y ALMACENAJE SAN BLAS SL
Administrador Mancomunado
- Arroyo Garcia Antonio
- Maciel Cabrera Federico Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4125, L 4125, F 172, S 8, H PO 60282, I/A 2 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-36
Empresa: LOGISTICA Y ALMACENAJE SAN BLAS SL
Administrador Mancomunado
- Arroyo Garcia Antonio
- Maciel Cabrera Federico Martin
- Perez Alonso Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4125, L 4125, F 170, S 8, H PO 60282, I/A 1 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-36
Empresa: ARROYO Y CERVERA SL
Administrador Solidario
- Arroyo Cervera Antonio Jesus
- Arroyo Garcia Antonio
- Cervera Aguila Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 65, S 8, H J 4721, I/A 1 A (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-23
Empresa: EVENTOS GLOBAIS GALICIA SL
Administrador Mancomunado
- Arroyo Garcia Antonio
- Maciel Cabrera Federico Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618, L 3618, F 200, S 8, H PO 49356, I/A 1 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-36
Empresa: DISTRIAIRSOFT SL
Administrador Solidario
- Arroyo Garcia Antonio
- Roa Malo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 106, S 8, H Z 47984, I/A 2 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-50
Empresa: GIRASOL SA
Administrador Unico
- Arroyo Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 202, S 8, H CA 1622, I/A 10 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-11
Empresa: DISTRIAIRSOFT SL
Administrador Solidario
- Arroyo Garcia Antonio
- Roa Malo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 105, S 8, H Z 47984, I/A 1 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-50
Información de ARROYO GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de ARROYO GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos