ARROYO GALLEGO MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de ARROYO GALLEGO MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARROYO GALLEGO MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFIL LOGISTICS SA | Consejero | 21/07/2011 | 12/09/2014 |
MULTI RENFE MERCANCIAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2011 | 24/02/2014 |
MULTI RENFE MERCANCIAS SA | Apoderado Mancomunado | 27/10/2011 | 24/02/2014 |
VINCULACIONES DE ARROYO GALLEGO MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO GALLEGO MARIA ISABEL
Empresa: ALFIL LOGISTICS SA
Consejero
- Arroyo Gallego Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23203 , F 170, S 8, H M 250541, I/A 36 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
Empresa: MULTI RENFE MERCANCIAS SA
Apoderado Mancomunado
- Acero Valbuena Manuel
- Arroyo Gallego Maria Isabel
- Barbo Poza Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 8, S 8, H M 526450, I/A 5 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: MULTI RENFE MERCANCIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acero Valbuena Manuel
- Arroyo Gallego Maria Isabel
- Barbo Poza Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 6, S 8, H M 526450, I/A 2 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: ALFIL LOGISTICS SA
Consejero
- Arroyo Gallego Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23203 , F 167, S 8, H M 250541, I/A 26 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-28
Información de ARROYO GALLEGO MARIA ISABEL
Mostramos los datos de ARROYO GALLEGO MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO GALLEGO MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos