ARROYO FERRER MARCIAL
Informe ejecutivo de ARROYO FERRER MARCIAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARROYO FERRER MARCIAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL MARINA BLANCA SL | Presidente | 06/08/2020 | |
HOTEL MARINA BLANCA SL | Consejero | 06/08/2020 | |
ENAMAR SA | Administrador Unico | 12/04/2013 |
VINCULACIONES DE ARROYO FERRER MARCIAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO FERRER MARCIAL
Empresa: HOTEL MARINA BLANCA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arroyo Ferrer Marcial
- Arroyo Reina Maria Del Carmen
- Jimenez Montesdeoca Fernando Carmelo
- Villalobos Mestres Nicolas
Presidente
- Arroyo Ferrer Marcial
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 201, S 8, H GC 57117, I/A 1 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-35
Empresa: ENAMAR SA
Administrador Unico
- Arroyo Ferrer Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 146, S 8, H GC 10851, I/A 17 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-35
Empresa: ENAMAR SA
Administrador Unico
- Arroyo Ferrer Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 27, S 8, H GC 10851, I/A 13 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-35
Empresa: ENAMAR SA
Consejero Delegado
- Arroyo Ferrer Marcial
Consejero
- Arroyo Ferrer Marcial
- Arroyo Reina Maria Del Carmen
- Ojeda Muñoz Agustin
Presidente
- Arroyo Ferrer Marcial
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 27, S 8, H GC 10851, I/A 13 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-35
Empresa: ENAMAR SA
Consejero Delegado
- Arroyo Ferrer Marcial
Consejero
- Arroyo Ferrer Marcial
- Arroyo Reina Maria Del Carmen
- Ojeda Muñoz Agustin
Presidente
- Arroyo Ferrer Marcial
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 27, S 8, H GC 10851, I/A 12 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-35
Información de ARROYO FERRER MARCIAL
Mostramos los datos de ARROYO FERRER MARCIAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO FERRER MARCIAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos