ARROYO AVILA MARIA DE LOS MILAGROS
Informe ejecutivo de ARROYO AVILA MARIA DE LOS MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARROYO AVILA MARIA DE LOS MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARROYO & VILLENA SERVICIOS FINANCIEROS SL | Administrador Unico | 25/05/2023 | |
ASM SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS SL | Socio Unico | 25/05/2023 | |
ASM SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 25/05/2023 | |
ARROYO & VILLENA SERVICIOS FINANCIEROS SL | Socio Unico | 25/05/2023 |
VINCULACIONES DE ARROYO AVILA MARIA DE LOS MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO AVILA MARIA DE LOS MILAGROS
Empresa: HIPODREAMS SL
Administrador Solidario
- Arroyo Avila Maria De Los Milagros
- Villena Delgado Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42540 , F 113, S 8, H M 752691, I/A 2 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Administrador Unico
- Arroyo Avila Maria De Los Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37144 , F 33, S 8, H M 662985, I/A 7 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Administrador Solidario
- Arroyo Avila Maria De Los Milagros
- Villena Delgado Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37144 , F 33, S 8, H M 662985, I/A 7 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Socio Único
- Arroyo Avila Maria De Los Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37144 , F 33, S 8, H M 662985, I/A 7 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Administrador Unico
- Arroyo Avila Maria De Los Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 172, S 8, H M 740390, I/A 3 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Administrador Solidario
- Arroyo Avila Maria De Los Milagros
- Villena Delgado Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 172, S 8, H M 740390, I/A 3 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Socio Único
- Arroyo Avila Maria De Los Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 172, S 8, H M 740390, I/A 3 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Administrador Solidario
- Arroyo Avila Maria De Los Milagros
- Villena Delgado Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 172, S 8, H M 740390, I/A 2 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Administrador Unico
- Arroyo Avila Maria De Los Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 172, S 8, H M 740390, I/A 2 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Administrador Solidario
- Arroyo Avila Maria De Los Milagros
- Villena Delgado Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37144 , F 33, S 8, H M 662985, I/A 6 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
VER MAS ACTOS
Información de ARROYO AVILA MARIA DE LOS MILAGROS
Mostramos los datos de ARROYO AVILA MARIA DE LOS MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO AVILA MARIA DE LOS MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos