ARROYO ALCAZAR JUAN
Informe ejecutivo de ARROYO ALCAZAR JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARROYO ALCAZAR JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIDADES INDUSTRIALES DE CARGA SIGLO XXI SL | Apoderado | 15/11/2012 | 06/02/2018 |
UNIDADES INDUSTRIALES DE CARGA SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 23/06/2011 | 15/11/2012 |
TRANSPORTES SANT FELIU SL | Administrador | 10/05/2011 |
VINCULACIONES DE ARROYO ALCAZAR JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO ALCAZAR JUAN
Apoderado
- Arroyo Alcazar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42632 , F 158, S 8, H B 412460, I/A 3 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-08
Administrador Unico
- Arroyo Alcazar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42632 , F 158, S 8, H B 412460, I/A 2 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-08
Administrador Unico
- Arroyo Alcazar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42632 , F 153, S 8, H B 412460, I/A 1 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-08
Empresa: TRANSPORTES SANT FELIU SL
Administrador
- Arroyo Alcazar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22881 , F 157, S 8, H B 44844, I/A 8 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Información de ARROYO ALCAZAR JUAN
Mostramos los datos de ARROYO ALCAZAR JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO ALCAZAR JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos