ARRONIZ IBAÑEZ DE OPACUA JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de ARRONIZ IBAÑEZ DE OPACUA JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARRONIZ IBAÑEZ DE OPACUA JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES ARRONIZ SA | Administrador Unico | 28/05/2010 |
VINCULACIONES DE ARRONIZ IBAÑEZ DE OPACUA JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRONIZ IBAÑEZ DE OPACUA JUAN CARLOS
Empresa: CONSTRUCCIONES ARRONIZ SA
Administrador Unico
- Arroniz Ibañez De Opacua Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 26, S 8, H VI 2131, I/A 15 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-01
Empresa: CONSTRUCCIONES ARRONIZ SA
Administrador Unico
- Arroniz Ibañez De Opacua Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 26, S 8, H VI 2131, I/A 14 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-01
Consejero
- Arroniz Gonzalez De Alaiza Luzbin
- Arroniz Ibañez De Opacua Juan Carlos
Presidente
Secretario
- Arroniz Ibañez De Opacua Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 52 , F 112, S 8, H IF 2761, I/A 9 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-35
Consejero
- Arroniz Gonzalez De Alaiza Luzbin
- Arroniz Ibañez De Opacua Juan Carlos
Presidente
Secretario
- Arroniz Ibañez De Opacua Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 52 , F 112, S 8, H IF 2761, I/A 8 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-35
Consejero Delegado
- Arroniz Ibañez De Opacua Juan Carlos
Consejero
- Arroniz Gonzalez De Alaiza Luzbin
- Arroniz Ibañez De Opacua Jose Santiago
- Arroniz Ibañez De Opacua Juan Carlos
- Ibañez De Opacua Soria Luisa
Presidente
Secretario
- Arroniz Ibañez De Opacua Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 52 , F 112, S 8, H IF 2761, I/A 8 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-35
Empresa: CONSTRUCCIONES ARRONIZ SA
Administrador Unico
- Arroniz Ibañez De Opacua Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 25, S 8, H VI 2131, I/A 13 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-01
Información de ARRONIZ IBAÑEZ DE OPACUA JUAN CARLOS
Mostramos los datos de ARRONIZ IBAÑEZ DE OPACUA JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRONIZ IBAÑEZ DE OPACUA JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos