ARROM MUNAR PEDRO
Informe ejecutivo de ARROM MUNAR PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARROM MUNAR PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICROS PALMA SL | Administrador Unico | 20/02/2014 | 24/09/2015 |
MICROS PALMA SL | Socio Unico | 13/03/2014 | 24/09/2015 |
ARROW BUS SL | Socio Unico | 27/06/2014 | 19/08/2015 |
ARROW BUS SL | Administrador Unico | 27/06/2014 | 19/08/2015 |
VINCULACIONES DE ARROM MUNAR PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROM MUNAR PEDRO
Empresa: MICROS PALMA SL
Administrador Unico
- Arrom Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 92, S 8, H PM 73497, I/A 8 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-07
Empresa: ARROW BUS SL
Administrador Unico
- Arrom Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563 , F 50, S 8, H PM 73370, I/A 6 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-07
Empresa: ARROW BUS SL
Administrador Unico
- Arrom Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563 , F 49, S 8, H PM 73370, I/A 3 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-07
Empresa: ARROW BUS SL
Nuevo Socio Único
- Arrom Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563 , F 49, S 8, H PM 73370, I/A 3 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-07
Empresa: MICROS PALMA SL
Socio Único
- Arrom Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 91, S 8, H PM 73497, I/A 3 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-07
Empresa: TRANSUNION CANARIAS SL
Administrador Unico
- Arrom Munar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 14, S 8, H IL 10254, I/A 6 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-35
Información de ARROM MUNAR PEDRO
Mostramos los datos de ARROM MUNAR PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROM MUNAR PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos