ARROLA Y RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA
Informe ejecutivo de ARROLA Y RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARROLA Y RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTODESCUENTO SL | Consejero | 05/08/2017 | 17/05/2019 |
AQUECHE MADRID SL | Administrador Unico | 21/03/2013 | 29/05/2018 |
ARROLA MADRID CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 25/03/2013 | 29/05/2018 |
VINCULACIONES DE ARROLA Y RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROLA Y RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA
Empresa: AUTODESCUENTO SL
Consejero
- Arrola Y Rodriguez Porrero Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29079 , F 46, S 8, H M 334573, I/A 24 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Administrador Unico
- Arrola Y Rodriguez Porrero Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16132 , F 46, S 8, H M 273283, I/A 10 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Empresa: AQUECHE MADRID SL
Administrador Unico
- Arrola Y Rodriguez Porrero Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6021 , F 12, S 8, H M 98459, I/A 11 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Empresa: AUTODESCUENTO SL
Consejero
- Arrola Albarracin Ignacio
- Arrola Y Rodriguez Porrero Iñigo Maria
- De Arrola Ruiz De La Escalera Iñigo Maria
- Encinar Rodriguez Fernando
- Nuño Lopez Coronado Navazo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29079 , F 42, S 8, H M 334573, I/A 21 (05/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-28
Administrador Unico
- Arrola Y Rodriguez Porrero Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16132 , F 45, S 8, H M 273283, I/A 7 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-28
Empresa: AQUECHE MADRID SL
Administrador Unico
- Arrola Y Rodriguez Porrero Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6021 , F 8, S 8, H M 98459, I/A 7 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Información de ARROLA Y RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA
Mostramos los datos de ARROLA Y RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROLA Y RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos