ARROCHA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ARROCHA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARROCHA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUTTEN CREW SL | Socio Unico | 30/10/2010 | |
GUTTEN CREW SL | Administrador Unico | 30/10/2010 | |
NOCHES DE TENERIFE 2009 SL | Socio Unico | 09/11/2009 | |
NOCHES DE TENERIFE 2009 SL | Administrador Unico | 09/11/2009 |
VINCULACIONES DE ARROCHA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROCHA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: CALETILLAS 2009 SL
Administrador Unico
- Arrocha Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 202, S 8, H TF 48463, I/A 2 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-38
Empresa: CALETILLAS 2009 SL
Administrador Unico
- Arrocha Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 203, S 8, H TF 48463, I/A 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-38
Empresa: GUTTEN CREW SL
Administrador Unico
- Arrocha Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 162, S 8, H TF 47231, I/A 2 (30/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-38
Empresa: GUTTEN CREW SL
Nuevo Socio Único
- Arrocha Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 162, S 8, H TF 47231, I/A 2 (30/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-38
Empresa: LA PUERTA VERDE ANAGA SL
Administrador Mancomunado
- Arrocha Rodriguez Francisco Javier
- Ramos Lleo Wigberto Del Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 65, S 8, H TF 47044, I/A 3 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-38
Empresa: LA PUERTA VERDE ANAGA SL
Administrador Mancomunado
- Arrocha Rodriguez Francisco Javier
- Ramos Lleo Wigberto Del Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 64, S 8, H TF 47044, I/A 2 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-38
Empresa: LA PUERTA VERDE ANAGA SL
Administrador Unico
- Arrocha Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 64, S 8, H TF 47044, I/A 2 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-38
Empresa: LA PUERTA VERDE ANAGA SL
Administrador Unico
- Arrocha Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 64, S 8, H TF 47044, I/A 1 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-38
Empresa: LA PUERTA VERDE ANAGA SL
Socio Único
- Arrocha Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 64, S 8, H TF 47044, I/A 1 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-38
Empresa: NOCHES DE TENERIFE 2009 SL
Administrador Unico
- Arrocha Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3116 , F 207, S 8, H TF 46545, I/A 1 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-38
VER MAS ACTOS
Información de ARROCHA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ARROCHA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROCHA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos