ARRIZABALAGA JULIAN MANUEL JOSE
Informe ejecutivo de ARRIZABALAGA JULIAN MANUEL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARRIZABALAGA JULIAN MANUEL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAI RECOVERY PROJECTS SL | Administrador Unico | 23/07/2019 |
VINCULACIONES DE ARRIZABALAGA JULIAN MANUEL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIZABALAGA JULIAN MANUEL JOSE
Empresa: MAI RECOVERY PROJECTS SL
Administrador Unico
- Arrizabalaga Julian Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 31, S 8, H CO 40470, I/A 1 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-14
Empresa: PROMOCIONES AIZAROSA SL
Administrador Solidario
- Arrizabalaga Garcia Manuel
- Arrizabalaga Julian Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 161, S 8, H CO 21260, I/A 5 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-14
Empresa: AVOCO COMUNICACION SL
Administrador Mancomunado
- Arrizabalaga Julian Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 128, S 8, H CO 25706, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-14
Información de ARRIZABALAGA JULIAN MANUEL JOSE
Mostramos los datos de ARRIZABALAGA JULIAN MANUEL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIZABALAGA JULIAN MANUEL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos