ARRIOLA SALAZAR GUSTAVO
Informe ejecutivo de ARRIOLA SALAZAR GUSTAVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ARRIOLA SALAZAR GUSTAVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO ARRIOLAZAR SL | Administrador Unico | 03/08/2020 | |
RESIDENCIA LOS SALAZAR GOMEZ SL | Administrador Unico | 23/06/2020 | |
ACTIVOS 32 DE DICIEMBRE SL | Administrador Unico | 08/02/2017 | |
TECNICAS DE INVERSION Y DESARROLLO INMOBILIARIO SL | Apoderado | 29/09/2016 | |
PRESTAUTO MADRID SL | Administrador Unico | 04/07/2016 | |
DINERCAR EXPRESS MADRID SL | Apoderado | 07/05/2015 | |
GRUPO FANGARGO SL | Apoderado | 23/02/2015 | |
MESEGUER INVERSIONES SL | Apoderado | 16/02/2015 | |
INVERSIONES Y NEGOCIOS A & P 2013 SL | Apoderado | 11/02/2015 | |
INVERSIONES Y NEGOCIOS A & P 2013 SL | Apoderado | 07/01/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARRIOLA SALAZAR GUSTAVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIOLA SALAZAR GUSTAVO
Empresa: MADRID PROPERTY 2014 SL
Administrador Unico
- Arriola Salazar Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32641 , F 194, S 8, H M 580047, I/A 18 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Empresa: MESEGUER INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Arriola Salazar Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38157 , F 67, S 8, H M 593577, I/A 8 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: GRUPO FANGARGO SL
Administrador Unico
- Arriola Salazar Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33165 , F 207, S 8, H M 596799, I/A 9 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: GRUPO ARRIOLAZAR SL
Administrador Unico
- Arriola Salazar Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37911 , F 126, S 8, H M 610745, I/A 11 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Administrador Unico
- Arriola Salazar Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34179 , F 98, S 8, H M 614824, I/A 7 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: EXCLUSIVAS 70 DE ENERO SL
Administrador Unico
- Arriola Salazar Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39270 , F 13, S 8, H M 697496, I/A 3 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: DINERCAR EXPRESS VALENCIA SL
Administrador Unico
- Arriola Salazar Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 166, S 8, H V 159262, I/A 5 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-46
Empresa: DESARROLLO ARRIOLAZAR SL
Administrador Unico
- Arriola Salazar Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 23, S 8, H TF 64734, I/A 1 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-38
Empresa: RESIDENCIA LOS SALAZAR GOMEZ SL
Administrador Unico
- Arriola Salazar Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 118, S 8, H LE 26547, I/A 1 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-24
Empresa: EXCLUSIVAS 70 DE ENERO SL
Administrador Unico
- Arriola Salazar Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39270 , F 10, S 8, H M 697496, I/A 1 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
VER MAS ACTOS
Información de ARRIOLA SALAZAR GUSTAVO
Mostramos los datos de ARRIOLA SALAZAR GUSTAVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIOLA SALAZAR GUSTAVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos