ARRIETA BURGOS JACINTO
Informe ejecutivo de ARRIETA BURGOS JACINTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARRIETA BURGOS JACINTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LURPELAN TUNNELLING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2017 | |
LURPELAN TUNNELLING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2009 | 09/01/2013 |
VINCULACIONES DE ARRIETA BURGOS JACINTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIETA BURGOS JACINTO
Empresa: LURPEKO LAN BEREZIAK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguirregoitia Alonso Juan
- Arrieta Burgos Jacinto
- Prieto Oteo Juan Felix
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008 , F 114, S 8, H BI 47133, I/A 10 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-48
Empresa: LURPEKO LAN BEREZIAK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abando Ereño Javier Maria
- Arrieta Burgos Jacinto
- Prieto Oteo Juan Felix
- Sainz Gomez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008 , F 112, S 8, H BI 47133, I/A 8 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Empresa: LURPEKO LAN BEREZIAK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abando Ereño Javier Maria
- Arrieta Burgos Jacinto
- Prieto Oteo Juan Felix
- Sainz Gomez Pedro Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4732 , F 115, S 8, H BI 47133, I/A 5 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-48
Información de ARRIETA BURGOS JACINTO
Mostramos los datos de ARRIETA BURGOS JACINTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIETA BURGOS JACINTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos