ARRIETA BALERDI AINHOA
Informe ejecutivo de ARRIETA BALERDI AINHOA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARRIETA BALERDI AINHOA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DMS MOTORHOME IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 26/05/2023 | |
MCRENT ALQUILER AUTOCARAVANAS BARCELONA SL | Apoderado Mancomunado | 04/03/2019 |
VINCULACIONES DE ARRIETA BALERDI AINHOA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIETA BALERDI AINHOA
Empresa: DMS MOTORHOME IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Arrieta Balerdi Ainhoa
- Christoph Michael Welte
- Diana Marcela Gutierrez Briceño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48303 , F 72, S 8, H B 579387, I/A 6 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-08
Apoderado Mancomunado
- Arrieta Balerdi Ainhoa
- Gutierrez Briceño Diana Marcela
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43042 , F 61, S 8, H B 421247, I/A 4 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-08
Apoderado
- Arrieta Balerdi Ainhoa
- Gutierrez Briceño Diana Marcela
- Lopez Hidalgo Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29360 , F 125, S 8, H M 528511, I/A 5 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arrieta Balerdi Ainhoa
- Gutierrez Briceño Diana Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 112, S 8, H SS 37905, I/A 3 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Información de ARRIETA BALERDI AINHOA
Mostramos los datos de ARRIETA BALERDI AINHOA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIETA BALERDI AINHOA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos