ARRICIVITA VIVES MIRIAM
Informe ejecutivo de ARRICIVITA VIVES MIRIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARRICIVITA VIVES MIRIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIVINGKITCHENS SL | Socio Unico | 24/05/2018 | |
LIVINGKITCHENS SL | Administrador Unico | 24/05/2018 |
VINCULACIONES DE ARRICIVITA VIVES MIRIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRICIVITA VIVES MIRIAM
Empresa: VIVE ESPACIO INTERIORES SL
Administrador Solidario
- Arricivita Vives Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 5, S 8, H TF 48133, I/A 5 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-38
Empresa: LIVINGKITCHENS SL
Administrador Unico
- Arricivita Vives Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 134, S 8, H TF 61009, I/A 1 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-38
Empresa: LIVINGKITCHENS SL
Socio Único
- Arricivita Vives Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 134, S 8, H TF 61009, I/A 1 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-38
Empresa: VIVE ESPACIO INTERIORES SL
Administrador Solidario
- Arricivita Vives Miriam
- Machado Martin Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 1, S 8, H TF 48133, I/A 4 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-38
Empresa: VIVE ESPACIO INTERIORES SL
Administrador Unico
- Arricivita Vives Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 1, S 8, H TF 48133, I/A 4 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-38
Empresa: VIVE ESPACIO INTERIORES SL
Administrador Unico
- Arricivita Vives Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 1, S 8, H TF 48133, I/A 1 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-11-38
Información de ARRICIVITA VIVES MIRIAM
Mostramos los datos de ARRICIVITA VIVES MIRIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRICIVITA VIVES MIRIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos